Entreprise : SOCIETE CIVILE SUCLO - SIREN 316 946 581
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE SUCLO
SIREN (siège)
316 946 581
Date d'immatriculation au RNE
29/02/2012
Début d’activité
13/11/1979
Date de fin de la personne morale
28/02/2029
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel commercial ou autres.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 B RUE DE LA CAILLE 95160 MONTMORENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENAY SANDRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Lacroisille
Nom, Prénom(s)
BENAY CLAUDE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
OSTER SUZANNE , MARIE , MARGUERITE
Nom d'usage
BENAY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Montmorency
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/1979
Siret
31694658100022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel commercial ou autres.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel commercial ou autres.
Adresse
2 B RUE DE LA CAILLE
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31694658100014
Code APE
703C
Adresse
45 RUE JULES LOUIS BRETON
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82288
Date d'ajout
29/02/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le greffe du tribunal de commerce de Bourges (1979D111) vers le greffe du tribunal de commerce de Pontoise, à compter du 16/01/2012.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).