Entreprise : SOCIETE CIVILE DE L'ORMERAIE - SIREN 316 882 133
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE L'ORMERAIE
SIREN (siège)
316 882 133
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1979
Date de fin de la personne morale
13/11/2078
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES VIGNOLES 75020 PARIS 20 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mercier MARTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Mercier STEPHANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Villeréal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1979
Siret
31688213300010
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
LD LAFFEYSSOLE
47150 , PAULHIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1979
Siret
31688213300028
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à Paulhiac lieudit "l'ormeraie"
Adresse
14 RUE 14 rue des Vignoles
75020 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019D0279812
Date d'ajout
08/09/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-02-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D027986
Date d'ajout
07/01/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-07-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 22-12-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3914
Date d'ajout
24/04/2019
Description
Radiation du RCS le 24/04/2019 avec effet au 14/08/2018 Transfert du siège social dans un autre ressort transfert sortant
Numéro d'observation
2019D027981
Date d'ajout
18/04/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).