Entreprise : COMMERC PRODUITS AGRICOLES INDUSTRIELS - SIREN 316 828 144
Identité
Dénomination
COMMERC PRODUITS AGRICOLES INDUSTRIELS
Sigle
COPRAGI
SIREN (siège)
316 828 144
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1979
Date de fin de la personne morale
12/09/2029
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
60360 DOMELIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
SNEYAERT GERARD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Doméliers
Nom, Prénom(s)
SNEYAERT Madeleine, Juliette
Nom d'usage
MACHU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Breteuil
Nom, Prénom(s)
SNEYAERT ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Beauvais
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE D'AUDIT - COGENA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/04/1988
Siret
31682814400030
Code APE
512A
Adresse
60360 , DOMELIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/1980
Siret
31682814400022
Code APE
512A
Adresse
LD TREIGNY
60173 , IVRY-LE-TEMPLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 12/09/2023 a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/08/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 04-08-2015 nommant la SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe, mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
24/06/2010
Description
Par jugement du 15/06/2010, le Tribunal de Commerc e de Beauvais a nommé Madame Marie-Noelle BLAIN en qualité de juge-commissaire en remplacement de fe u Monsieur Jean VARLET.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/11/1994
Description
Par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal de c ommerce de Beauvais a prononcé la liquidation judi ciaire de Monsieur Gérard SNEYAERT. Liquidateur : Me HERBAUT
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/10/1994
Description
- Par jugement en date du 18 octobre 1994, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Gérard SNEYAERT. Juge-commissaire: Mr J.VARLET Représentant des Créanciers: Me JC.HERBAUT 7, rue des Colimaçons 60600 CLERMONT Date de cessation des paiements: 1er mai 1993.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/06/1994
Description
Par jugement du 21 juin 1994, le tribunal de comme rce de Beauvais a arreté le plan de cession des so ciétés SA POLY EMBALLAGES et SARL LEGUMEX et dit q ue que les actifs non cédés des autres sociétés se ront réalisé selon les modalités du titre III de l a loi. Commissaire à l'exécution du plan : Me HERB AUT
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/06/1994
Description
Par jugement du 7 juin 1994, le tribunal de commer ce de Beauvais a reporté la date de cessation des paiements au 14 mars 1992.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/03/1994
Description
Par jugement du 15 mars 1994, le tribunal de comme rce de Beauvais a renouvelé la période d'observati on jusqu'au 20 septembre 1994.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/11/1993
Description
Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de c ommerce de Beauvais a prononcé la liquidation judi ciaire de Monsieur SNEYAERT André. Liquidateur : M e HERBAUT
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/1993
Description
Par jugement du 26 octobre 1993, le tribunal de co mmerce de Beauvais a ouvert une procédure de redre ssement judiciaire à l'encontre de Monsieur SNEYAE RT André, P.D.G., demeurant 31, boulevard du Génér al de Gaulle à BEAUVAIS. Juge-commissaire : Monsie ur VARLET Représentant des créanciers : Me HERBAUT , 7, rue des Colimaçons - 60600 CLERMONT. Administ rateur judiciaire : Me MICHEL, 70, boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES. Date cessation des paie ments : 1er mai 1993
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/09/1993
Description
Par jugement du 14 septembre 1993, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de red ressement judiciaire (régime général) en procédure unique avec la SA POLY EMBALLAGE, 31, boulevard d u Général de Gaulle à BEAUVAIS, la SCI DU MANOIR, 31, boulevar du Général de Gaulle à BEAUVAIS, la S ARL COSAREL, 321, avenue des Etat- Unis à TOULOUSE , la SARL LEGUMEX, Vallée Bourget à SOURS. Juge-co mmissaire : Monsieur VARLET Représentant des créan ciers : Me HERBAUT, 7, rue des Colimaçons - 60600 CLERMONT. Administrateur judiciaire : Me MICHEL, 7 0, boulevard de la Reine- 78000 VERSAILLES. Date c essation des paiements : 1er mai 1993 Date renvoi audience : 8 mars 1994
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/09/1979
Description
Historique : - Fusion par absorption de la SA ETS SNEYAERT - Vente de l'Etablissement secondaire sis à IVRY LE TEMPLE et de l'Etablissement principal sis à DOMELIERS, à la société ETS ODIEVRE SA à dat er du 17 mai 1993 - SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCI ALE A DATER DU 17 MAI 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).