Entreprise : SCM JEAN LOUIS DUMAS - JEAN YVES CARAYON - VICTOR ABBOUD - YVES CAZAUX - DOMINIQUE - SIREN 316 809 847
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2021)
Dénomination
SCM JEAN LOUIS DUMAS - JEAN YVES CARAYON - VICTOR ABBOUD - YVES CAZAUX - DOMINIQUE
SIREN (siège)
316 809 847
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1979
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital minimum
944.88 EUR
Adresse du siège
21 RUE CAPITAINE MAURIES 81300 GRAULHET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABBOUD VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Graulhet
Nom, Prénom(s)
CARAYON JEAN-YVES , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Graulhet
Nom, Prénom(s)
FALISE SEBASTIEN , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Andillac
Nom, Prénom(s)
RASPAUD DOMINIQUE , SYLVIA , REGINE
Nom d'usage
CAZAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Graulhet
Nom, Prénom(s)
CAZAUX YVES , JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Graulhet
Nom, Prénom(s)
GHODHBANI HAMED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Mont-Roc
Nom, Prénom(s)
DUMAS JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Coufouleux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31680984700015
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
21 RUE CAPITAINE MAURIES
81300 , GRAULHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
523
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/10/2020 Journal d'annonces légales : Actu.fr du 29/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3530
Date d'ajout
06/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/10/2020 Liquidateur : CAZAUX Yves, Jean-Louis, ancien co-gérant et associé indéfiniment responsable Le siège de la liquidation est fixé chez le liquidateur, 883 route de Cabanès 81300 Graulhet Dépôt d'actes n° 2478 Journal d'annonces légales : Actu.fr en date du 03/10/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 30/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).