Entreprise : GAEC DU MOLINEL - SIREN 316 809 714
Identité
Dénomination
GAEC DU MOLINEL
SIREN (siège)
316 809 714
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1979
Date de fin de la personne morale
17/10/2018
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
575 RUE DU MOLINEL 59310 COUTICHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUART PHILIPPE , GUY , MARIE-JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Coutiches
Nom, Prénom(s)
JACQUART DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Coutiches
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1979
Siret
31680971400017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux agricoles, polyculture.
Adresse
575 RUE DU MOLINEL
59310 , COUTICHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1158
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Radiation du RCS le 12/02/2020 avec effet au 30/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1280
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 18/10/2018 Liquidateur : JACQUART Philippe Guy Marie-Joseph et JACQUART Dominique Le siège de la liquidation est fixé à : 575 rue du Molinel 59310 Coutiches Journal d'annonces légales : TERRES ET TERRITOIRES en date du 26/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention en date du 16/02/2007 : le code gestion est le 1979 D 100 et non le 1979 D 83. Mention en date du 16/02/2007 : les gérants sont JACQUART Dominique et JACQUART Philippe et non JACQUART Joseph et JACQUART Philippe. Mention en date du 16/02/2006 : le capital est de 82.322,47 euros et non 74.700,02 euros.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).