Entreprise : SCI KING SIONG - SIREN 316 809 375
Identité
Dénomination
SCI KING SIONG
SIREN (siège)
316 809 375
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1979
Début d’activité
30/07/1979
Date de fin de la personne morale
20/08/2029
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition la mise en valeur l'administration l'exploitation la location la vente en totalité ou en partie et l'échange de tous terrains et immeubles dans le département
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
94 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KIN SIONG THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
KIN SIONG CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
KIN SIONG SING , FAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
KIN-SIONG AH-SINE , DIT , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/1979
Siret
31680937500017
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition la mise en valeur l'administration l'exploitation la location la vente en totalité ou en partie et l'échange de tous terrains et immeubles dans le département
Autres Activités
L'acquisition la mise en valeur l'administration l'exploitation la location la vente en totalité ou en partie et l'échange de tous terrains et immeubles dans le département
Adresse
94 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1153
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2014 : Partant : KIN SIONG Sing Von Joseph., Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : KIN SIONG Claude, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : KIN SIONG Thierry, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).