Entreprise : CAMBRAI VI COQUIDE - SIREN 316 701 366
Identité
Dénomination
CAMBRAI VI COQUIDE
SIREN (siège)
316 701 366
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1979
Début d’activité
01/09/1979
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous fonds de commerce pour l'achat, la vente de véhicules utilitaires et de voitures automobiles, neufs et d'occasion, pièces de rechange, accessoires.
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUS CAMBRAI CANTIMP 59400 FONTAINE-NOTRE-DAME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COQUIDE BERTRAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
COQUIDE FRANCK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
COQUIDE ERIC
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Arras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1979
Siret
31670136600015
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous fonds de commerce pour l'achat, la vente de véhicules utilitaires et de voitures automobiles, neufs et d'occasion, pièces de rechange, accessoires.
Adresse
ZONE INDUS CAMBRAI CANTIMP
59400 , FONTAINE-NOTRE-DAME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1230
Date d'ajout
20/05/2003
Description
Régularisation : Transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée - nomination de Mr Coquide Eric en qualité de président directeur général , Mrs Coquide Gerard, Coquide Franck et Coquide Bertrand en qualité de directeur général , démission de MME Coquide-Bauchet Édith de ses fonctions d'administrateur. Date d'effet : 30/12/2002
Numéro d'observation
1332
Date d'ajout
04/09/2001
Description
Conversion du capital social de 2 450 000 F en 373 500.09 euros et augmentation pour le porter à 400 000 euros. Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
109
Date d'ajout
17/01/1997
Description
Nomination de Franck Coquide en qualité d'Adminitrateur, nomination de Mrs Gerard Coquide et Franck Coquide en qualité de directeurs généraux ; Nomination de Mr Eric Coquide en qualité de président directeur général en remplacement de Mr Gerard Coquide (démissionnaire) à Comper du 01.01.97.
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
20/08/1986
Description
Changements d'administrateur à compter du 12/06/86
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
29/07/1985
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant - harmonisation des statuts. À compter du 27/06/85
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
30/07/1984
Description
Changement administrateurs à compter du 28/06/84
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
08/09/1983
Description
Changement de commissaire aux comptes à compter du 28/06/83
Numéro d'observation
272
Date d'ajout
21/12/1982
Description
Capital à compter du 15/10/82
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).