Entreprise : SA DES CARRIERES DE DESHAIES - SIREN 316 622 380
Identité
Dénomination
SA DES CARRIERES DE DESHAIES
Sigle
SACD
SIREN (siège)
316 622 380
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1995
Date de fin de la personne morale
19/11/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
569397.08 EUR
Adresse du siège
LD DUGAZON 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM STE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ CHRISTIAN , YVES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ DIDIER , MARIE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ JEAN-LOUIS , MARIE , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
BEAUVARLET GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ YVES , GABRIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1922
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/09/1995
Siret
31662238000038
Code APE
741J
Adresse
LD DUGAZON
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM STE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/1981
Siret
31662238000020
Enseigne
SACD
Code APE
142A
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION DE CARRIERES, FABRICATION DE GRANULATS
Adresse
LD Guyonneau
97126 , Deshaies - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE PROPRIETE AUBE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1897
Date d'ajout
06/06/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationDEMISSION DE Mr PRAVAZ Christian DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET REVOCATION EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL NOMINATION DE Mr PRAVAZ Yves EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 17/04/1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3152
Date d'ajout
24/10/1996
Description
RENOUVELLEMENT MANDATS D'ADMINISTRATEURS DE Mrs PRAVAZ Yves, Christian ET Jean-Louis CONFIRMATION MANDATS DES COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE, ANTILLES AUDIT ET COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANT, BEAUVARLET Guy, JUSQU'A L'ASSEMBLEE DU 31/12/1998 EN DATE DU 30/06/1995
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
09/01/1995
Description
MODIFICATION DE LA LIMITE D'AGE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DECIDANT QUE NUL NE PEUT ETRE NOMME PRESIDENT DU C.A. S'IL A DEPASSE L'AGE DE 80 ANS, A COMPTER DU 29.10.92 NOMINATION DE M. PRAVAZ CHRISTIAN, AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR-GENERAL A COMPTER DU 22.10.92
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
12/06/1992
Description
Modification autreNOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : MR PRAVAZ JEAN-LOUIS A COMPTER DU 29.06.89 DEMISSION DE L'ADMINISTRATEUR MR SIREYJOL BRUNO A COMPTER DU 19/08/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.90 ENREGISTRE LE 06.10.92 DEPOT DE COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.91 ENREGISTRE LE 23.03.93 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 31.12.92, ENREGISTRE LE 26.05.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 735 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 569 397.08 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AVEC PERIODE D'OBSERVATION DE TROIS MOIS DATE : 06 MARS 1998 - DATE DE CESSATION DE PAIEMENT : 06 MARS 1998 ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : Me MICHEL - AVEC MISSION D'ASSITER LA SOCIETE DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION REPRESENTANT DES CREANCIERS : Me RAISE-BES - JUGE COMMISSAIRE : MR RUILLIER INVITE LES DELEGUES DU PERSONNEL, OU A DEFAUT LES SALARIES A DESIGNER AU SEIN DE L'ENTREPRISE UN REPRESENTANT DES SALARIES, DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA LOI PRECITEE ET A COMMUNIQUER SES NOM ET ADRESSE AU GREFFE DANS LE DELAI DE DEUX JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU PRESENT JUGEMENT PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 AVRIL 1998 LE TRIBUNAL ARRETE LA CESSION TOTALE DES ACTIFS DE LA SOCIETE CARRIERES DE DESHAIES A LA SOCIETE ENTREPRISE AUDEMARD MAINTIEN MR P RUILLIER EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE DESIGNE MAITRE A RAVISE-BES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN MAITRE F. michel LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 735 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 569 397.08 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).