Entreprise : TERRAGRO APPROS - SIREN 316 619 568
Identité
Dénomination
TERRAGRO APPROS
SIREN (siège)
316 619 568
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1979
Début d’activité
01/07/1979
Date de fin de la personne morale
16/09/2078
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
1[) Négoce de matières premières agricoles et de produits phytosanitaires 2[) marchand ambulant en semences agricoles et produits chimiques agricoles vente d'engrais et amendements à destination de l'agriculture
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
LD LES BOIS 18310 GENOUILLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GENOUILLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTON CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROYAN
Nom, Prénom(s)
DESERT JEAN-LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Méreau
Dénomination
SARL CIGOS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NIORT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1979
Siret
31661956800017
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
1[) Négoce de matières premières agricoles et de produits phytosanitaires 2[) marchand ambulant en semences agricoles et produits chimiques agricoles vente d'engrais et amendements à destination de l'agriculture
Adresse
LD LES BOIS
18310 , GENOUILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GENOUILLY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5296
Date d'ajout
19/11/2018
Description
acquisition d'une clientèle dépendant d'un fonds de commerce plus important sis et exploité à Villeperdue (37) 6 rue du vieux bourg par mme sylvie chicheri RCS 326 401 692 qu'elle souhaite transférer au lieu de son siège social et éts principal
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4120
Date d'ajout
01/10/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06.07.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/07/2007 : PARTANT : RENAUD DANIEL, ANDRE, PRÉSIDENT NOUVEAU : DESERT JEAN LUC, PRÉSIDENT
Numéro d'observation
896
Date d'ajout
21/02/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13.12.06 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/02/2007 ANCIENNE : SARL DANIEL RENAUD NOUVELLE : RENAUD TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/02/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/02/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : RENAUD DANIEL, ANDRE, GÉRANT(E) DEVIENT PRÉSIDENT BR DU 16.02.07
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : APPORT de Mr RENAUD Daniel Andre R.C. 76 A 21 A 304 648 801
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).