Entreprise : SCI DE MAZILLE - SIREN 316 581 834
Identité
Dénomination
SCI DE MAZILLE
SIREN (siège)
316 581 834
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1979
Début d’activité
08/08/1979
Date de fin de la personne morale
07/08/2029
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
6128.45 EUR
Adresse du siège
PL LA VILLE 71250 MAZILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DHELLEMMES PATRICIA , CHRISTINE , MADELEINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Mazille
Nom, Prénom(s)
REBOUL JEAN-FRANCOIS , ROBERT , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Mazille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/1979
Siret
31658183400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION DIRECTE PAR BAIL OU LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON.
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION DIRECTE PAR BAIL OU LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON.
Adresse
PL LA VILLE
71250 , MAZILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
41 Place la Ville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/003428
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Suite à une décision municipale l'adresse du siège et de l'etablissement principal est devenue 41 Place la Ville 71250 MAZILLE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003428
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : REBOUL Jean-Francois Robert Alexandre nom d'usage : REBOUL Jean-François devient Associé DHELLEMMES Patricia Christine Madeleine nom d'usage : DHELLEMMES Patricia devient Associé
Numéro d'observation
485
Date d'ajout
19/03/1996
Description
SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DE CHATEAU (71250) "LES NOYERS" A MAZILLE (71250) "LA VILLE" A COMPTER DU 01/01/96; NOMINATION DE MR JEAN FRANCOIS REBOUL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLA- CEMENT DE MR JEAN PIERRE RIGOLLOT DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01/01/96.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 juillet 1979 -No 282 - DOCUMENTS A.P. du 27 juillet 1979
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).