Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE DU PAS DE CALAIS - SIREN 316 561 927
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE DU PAS DE CALAIS
Sigle
SIFPAC
SIREN (siège)
316 561 927
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2003
Début d’activité
01/07/1979
Date de fin de la personne morale
25/03/2029
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Achat/vente/location de meubles/immeubles à usage privé prof Cial
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE BRETAGNE 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTEIRO RACHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Eleu dit Leauwette
Nom, Prénom(s)
VAILLANT PIERRE-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Eleu dit Leauwette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1979
Siret
31656192700039
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat/vente/location de meubles/immeubles à usage privé prof Cial
Autres Activités
Achat/vente/location de meubles/immeubles à usage privé prof Cial
Adresse
6 RUE DE BRETAGNE
62300 , ELEU-DIT-LEAUWETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1979
Siret
31656192700021
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
60 RUE DES GLACIS
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31656192700013
Code APE
702A
Adresse
24 RUE EDOUARD BOLLAERT
62300 , LENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES. BOLLAERT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3587
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Radiation du RCS le 04/07/2019 avec effet au 04/04/2019 Transfert dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Arras sous la référence 2019 B 891.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3326
Date d'ajout
13/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/07/2012 : Partant : VAILLANT Antoine, Président Nouveau : VAILLANT Pierre-François, Président
Numéro d'observation
4140
Date d'ajout
22/09/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/07/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2010 : Partant : VAILLANT Pierre Marie, Administrateur Partant : SAS REVCO, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SA ESCOR POTTIER, Commissaire aux comptes titulaire Partant : VAILLANT Jacques, Administrateur Partant : VAILLANT Gilles, Administrateur Nouveau : MONTEIRO Rachel, Vice-Président Changement de qualité : VAILLANT Antoine, Président du conseil d'administration et Administrateur devient Président
Numéro d'observation
2798
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2009 : Partant : VAILLANT Jean-Michel, Président du Conseil d'Administration Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2010 : Nouveau : VAILLANT Antoine, Président du conseil d'administration et Administrateur Nouveau : VAILLANT Pierre Marie, Administrateur Modifié : SA ESCOR POTTIER, Commissaire aux comptes titulaire Modifié : SAS REVCO, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation principale suite au transfert du siège social et de l'ETS principal de résidence Bollaert 62300 Lens à Douai (59500) 60 rue des glacis en date du 29.11.2002. RÉF greffe Béthune 79b123 immatriculation de la société effectuée en date du 20/08/1979.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).