Entreprise : SOCIETE CIVILE AGRICOLE BEL AIR - SIREN 316 471 531
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE AGRICOLE BEL AIR
SIREN (siège)
316 471 531
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1979
Date de fin de la personne morale
22/07/2039
Forme juridique
Autre société civile
Qualité
Actif agricole
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LA BOHARDIERE 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST LAURENT DE LA PLAINE LA BOHARDIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRELIER DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Saint-Cyr-Sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/07/1979
Siret
31647153100012
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Acquisition de tous biens agricoles
Adresse
LA BOHARDIERE
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST LAURENT DE LA PLAINE LA BOHARDIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9341
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/04/2018 Liquidateur : GRELIER Dominique Le siège de la liquidation est fixé à : La Bohardière - Saint Laurent de la Plaine - Chalonnes sur Loire 49290 Mauges sur Loire Journal d'annonces légales : ANJOU AGRICOLE en date du 04/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9343
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Radiation du RCS le 16/05/2018 avec effet au 05/05/2018
Numéro d'observation
10780
Date d'ajout
03/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2007 : Changement de qualité : GRELIER Jean-Marc, GÉRANT ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : GRELIER Dominique, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
3279
Date d'ajout
28/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/02/2007 : NOUVEAU : GRELIER DOMINIQUE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : GRELIER JEAN MARC, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).