Entreprise : SCI LES MIMOSAS - SIREN 316 465 533
Identité
Dénomination
SCI LES MIMOSAS
SIREN (siège)
316 465 533
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1979
Début d’activité
24/07/1979
Date de fin de la personne morale
23/07/2029
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET L'EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS ET POUR TOUTES DESTINATIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET GE- NERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES POUVANT CONTRIBUER AU DEVELOP- PEMENT DE LA SOCIETE POURVU QUE CES OPERATIONS NE MODIFIE PAR LE CARAC- TERE CIVIL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
156413 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES MIMOSAS 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAY-LANCERMIN FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/07/1979
Siret
31646553300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET L'EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS ET POUR TOUTES DESTINATIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET GE- NERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES POUVANT CONTRIBUER AU DEVELOP- PEMENT DE LA SOCIETE POURVU QUE CES OPERATIONS NE MODIFIE PAR LE CARAC- TERE CIVIL
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET L'EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS ET POUR TOUTES DESTINATIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET GE- NERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES POUVANT CONTRIBUER AU DEVELOP- PEMENT DE LA SOCIETE POURVU QUE CES OPERATIONS NE MODIFIE PAR LE CARAC- TERE CIVIL
Adresse
11 RUE DES MIMOSAS
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1946
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR MIOT JACQUES EN QUALITE DE GERANT Date d'effet : 01/12/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1949
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 6.000 FRS A 1.026.000 FRS PUIS CONVERTI A 156.413 EUROS Date d'effet : 18/09/2000
Numéro d'observation
1951
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : COUSSOT PIERRE Date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
1952
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Changement de gérant ANCIENS GERANTS : MIOT JACQUES ET YVENAT MARIE-ANGE MR GAY LANCERMIN FRANCOIS RESTE SEUL GERANT ASSOCIE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE LA ROCHELLE 11 RUE DES MIMOSAS A LA ROCHELLE 10 RUE DES RODODENDRONS A COMPTER DU 01.01.2005 Date d'effet : 29/12/2004
Numéro d'observation
1942
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Changement de gérant ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 30.09 NOUVELLE : 31.12 ANCIEN GERANT : PENAUD JEAN NOUVEAUX : GAY LANCERMIN FRANCOIS, CABOUX MARIE-ANGE Date d'effet : 01/09/1998
Numéro d'observation
882
Date d'ajout
15/12/1986
Description
DEMISSION DE MR RENVOIRET ROGER, EN QUALITE DE GERANT. NOMINATION DE MR COUSSOT PIERRE, EN QUALITE DE GERANT. A COMPTER DU 29/08/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :316.465.533.00016 NAF :702 C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).