Entreprise : SA MARIN BAUER - SIREN 316 418 128
Identité
Dénomination
SA MARIN BAUER
SIREN (siège)
316 418 128
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1979
Date de fin de la personne morale
15/07/2078
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/1980
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE DU MEYROL 26200 MONTELIMAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIN JEAN , FRANCOIS , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Simiane-Collongue
Nom, Prénom(s)
RICOTE NICANOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
PIERI LUCIEN , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
PONTIER SYLVIE , DANIELLE , JOSETTE
Nom d'usage
BOUTIERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
MARTIN CHRISTIAN , ALFRED , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Meyreuil
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1979
Siret
31641812800021
Code APE
518C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT, VENTE, ECHANGE, LOCATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE TOUS MATERIELS DE GENIE CIVIL ET TOUS ARTICLES S'Y RAPPORTANT
Adresse
ZA du Meyrol
26200 , Montélimar - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1984
Siret
31641812800039
Code APE
518C
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE DE MATERIELS BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS.
Adresse
LOT LA FEUILLANE
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 841/62/63
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F89/001822
Date d'ajout
06/12/1989
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 08.08.89 JUGE COMMISSAIRE : MME D KALUZNY REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FRANCOIS MADONNA - 350, AVENUE VICTOR HUGO 26000 VALENCE
Numéro d'observation
F89/001823
Date d'ajout
06/12/1989
Description
PAR JUGEMENT DU 25.10.1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCE A PRONONCE LA CESSION DE L'ENTREPRISE MARIN BAUER A LA SOCIETE C.E.E. (COMPAGNIE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT) SISE A VITROLLES Z.I. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME FRANCOIS MADONNA
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE EST IMMATRICULEE AU GTC DE VALENCE. NUMERO DE GESTION : 79 B 67
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).