Entreprise : JACKAR - SIREN 316 264 316
Identité
Dénomination
JACKAR
SIREN (siège)
316 264 316
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1979
Début d’activité
03/05/1979
Date de fin de la personne morale
02/05/2060
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Commerce de bar restaurant et tout ce qui s'y rapporte licence de débit de boissons de 4e catégorie
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
42422.45 EUR
Adresse du siège
16 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYET MARYSE , CHANTAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/1979
Siret
31626431600019
Nom commercial
RESTAURANT L'OSTERIA
Enseigne
RESTAURANT L'OSTERIA
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de bar restaurant et tout ce qui s'y rapporte licence de débit de boissons de 4e catégorie
Adresse
16 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
21/06/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 20/06/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2023, désignant en qualité de liquidateur SELARL FRANKLIN BACH prise en la personne de Me Franklin BACH 49 Rue Sainte Marie CS 11012 - 97404 SAINT DENIS CEDEX,.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1541
Date d'ajout
24/05/2005
Description
Changement de gérant Ancienne mention : Gérants associés : M. CILINDRE Jean Yves - 31 Rue Luc Lorion - Saint Pierre - 97410 SAINT PIERRE M. LANEE épse CILINDRE Janine Marie - 31 Rue Luc Lorion - 97410 SAINT PIERRE M. KERHOMEN Eric - 62, A Chemin Concession - Ligne des Bambous - 97432 RAVINE DES CABRIS Nouvelle mention : M. KERHOMEN Eric - 62 A Chemin Concession - Ligne des Bambous - 97432 RAVINE DES CABRIS M. VINCENT Frédéric, Thierry - Résidence Jean Albany II - Appt 93 - 2 rue François Isautier - 97410 SAINT PIERRE Date d'effet : 15/04/2005
Numéro d'observation
1016
Date d'ajout
01/07/2003
Description
SUIVANT ACTE RECU PAR ME MICHEL BARET LE 28/03/2003 ET A COMPTER DU MEME JOUR, - NOMINATION DE MME LANEE JANINE EP CILINDRE ET MR. KERHOMEN ERIC EN QUALITE DE GERANTS AUX COTES DE MR. CILINDRE JEAN YVES, MAINTENU DANS SES FONCTIONS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR CESSION DE PARTS SOCIALES A COMPTER DU 01/04/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).