Entreprise : ELECTRO MONTAGE - SIREN 316 222 694
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2021)
Dénomination
ELECTRO MONTAGE
SIREN (siège)
316 222 694
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1982
Fermeture de l'établissement - 31622269400077
- Date d'effet de la fermeture : 20/10/2021
Fermeture de l'établissement - 31622269400036
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2006
Fermeture de l'établissement - 31622269400044
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2002
Fermeture de l'établissement - 31622269400051
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2002
Fermeture de l'établissement - 31622269400069
- Date d'effet de la fermeture : 02/05/2009
Date de fin de la personne morale
16/12/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
49000 EUR
Adresse du siège
100 RUE LOUIS BLANC 60160 MONTATAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MARCHES DE L'OISE BATIMENT BERLIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAVELIUS LAURENT , ROBERT , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
CHAUGIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
DUVERNOY CHAUVEAU ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1991
Siret
31622269400044
Code APE
453A
Adresse
45 RUE DU GENERAL LECLERC
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
31622269400051
Enseigne
ELECTRO MONTAGE
Code APE
453A
Adresse
33 B RUE DENIS PAPIN
59113 , SECLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1982
Siret
31622269400077
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Installations électriques, haute, basse tension, installations pneumatiques et électroniques.
Adresse
100 RUE 100 Rue Louis Blanc Les Marches de l'Oise Bâtiment Berlin Lot 7A
60160 , Montataire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MARCHES DE L'OISE BATIMENT BERLIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
31622269400036
Code APE
453A
Adresse
69 RUE MARCELIN BERTHELOT
60180 , NOGENT-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
31622269400069
Enseigne
ELECTRO MONTAGE
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Activité principale
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Adresse
2 RUE PIERRE SEMARD
60180 , NOGENT-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12369
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12369
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 20/10/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/10/2021
Numéro d'observation
67287
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE rendue le 16 Octobre 2017 nommant Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
50593
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 27/01/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00332 désigne liquidateur SCP Leblanc-Lehericy, représentée par Me Geneviève Leblanc 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz
Numéro d'observation
48891
Date d'ajout
02/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 02/12/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00332 , date de cessation des paiements le 15/10/2015 désigne Mandataire judiciaire SCP Leblanc-Lehericy, représentée par Me Geneviève Leblanc 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz , , et ouvre une période d'observation expirant le 02/06/2016 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/12/1982
Description
Historique des observations depuis le 17/12/1982 : TRANSFERT DU 69 RUE MARCELIN BERTHELOT AU 2 RUE PIERRE SEMARD NOGENT SUR OISE A COMPTER DU 01.04.06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).