Entreprise : SCI LES VIGNES - SIREN 316 222 017
Identité
Dénomination
SCI LES VIGNES
SIREN (siège)
316 222 017
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1979
Début d’activité
22/12/1978
Date de fin de la personne morale
26/06/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT Y COMPRIS PAR BAIL A CONSTRUCTION DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUBE.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
51 RUE JEAN JAURES 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST PARRES AUX TERTRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MURACCIOLE ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
TROYES
Nom, Prénom(s)
MURACCIOLE JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1913
Commune de résidence
SAINT PARRES AUX TERTRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/1978
Siret
31622201700014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT Y COMPRIS PAR BAIL A CONSTRUCTION DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUBE.
Adresse
51 RUE JEAN JAURES
10410 , SAINT-PARRES-AUX-TERTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST PARRES AUX TERTRES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).