Entreprise : GFA DU DOMAINE DE PRIOUX - SIREN 316 066 703
Identité
Dénomination
GFA DU DOMAINE DE PRIOUX
SIREN (siège)
316 066 703
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1979
Début d’activité
01/10/1978
Date de fin de la personne morale
04/07/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
487836.85 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 18130 OSMERY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OSMERY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE BENOIT , RAOUL , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
OSEMRY
Nom, Prénom(s)
FABRE Philippe , Raoul , Christian , Marie
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
Saint-Denis-de-Palin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1978
Siret
31606670300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
18130 , OSMERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OSMERY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/04/2023
Description
ancienne durée : du 05/07/1979 au 04/07/2039 prorogation à, nouveau de la durée de 60 ans : expiration : 23/03/2084
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2638
Date d'ajout
12/04/2023
Description
prorogation de la durée à/c du 11/01/2023 ancienne durée : 60 ans du 05/07/1979 au 04/04/2039 nouvelle durée : 60 ans (fin : 23/03/2084)
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
24/01/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09.01.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/08/2006 : Partant : FABRE JEANNE MARIE HENRIETTE, GÉRANT(E) Nouveau : FABRE Benoit, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
3932
Date d'ajout
16/09/2005
Description
Augmentation du capital ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29.09.04 A COMPTER DU 29.09.04 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 85 371.45 EUROS NOUVEAU : 487 836.85 EUROS Date d'effet : 29/09/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 560 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 371.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).