Entreprise : CUMA DE LARRIBERETTE - SIREN 316 056 027
Identité
Dénomination
CUMA DE LARRIBERETTE
SIREN (siège)
316 056 027
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1979
Date de fin de la personne morale
11/06/2009
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
1884.27 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 64330 VIALER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUIT ALAIN , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Saint-Jean-Poudge
Nom, Prénom(s)
LADEVEZE PIERRE-DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Vialer
Nom, Prénom(s)
CERISERE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Saint-Jean-Poudge
Nom, Prénom(s)
CERISERE GEORGES , ALPHONSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
Arricau-bordes
Nom, Prénom(s)
CARROUCAU RENE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Saint-Jean-Poudge
Nom, Prénom(s)
CERISERE PIERRE-GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Vialer
Nom, Prénom(s)
PEILHET PIERRE , NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Gayon
Nom, Prénom(s)
ARGEL GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Gayon
Nom, Prénom(s)
LAFARGUE JEAN-BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Vialer
Nom, Prénom(s)
GAILLARDOU SERGE , JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/06/1979
Siret
31605602700014
Code APE
713A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagements.
Adresse
Mairie
64330 , Vialer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 12 360.00 FRF nouveau montant : 1 884.27 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).