Entreprise : INSTRUMAT SA - SIREN 316 025 535
Identité
Dénomination
INSTRUMAT SA
SIREN (siège)
316 025 535
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1979
Date de fin de la personne morale
07/06/2078
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
289653.13 EUR
Adresse du siège
17 AV DU HOGGAR 91940 LES ULIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE COURTABOEUF
BP 86
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR KUPERHOLK JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MR PATER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Bruyères-le-Châtel
Nom, Prénom(s)
MR GRISON RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Vierzon
Nom, Prénom(s)
NAMIAS PHILIPPE MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Les Ulis
Nom, Prénom(s)
CANTIN SYLVAIN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Villebon-sur-Yvette
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/06/1979
Siret
31602553500048
Code APE
516K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude développement fabrication et vente de tout matériel électronique à usage scientifique et industriel prestations de services dans les domaines techniques et commercial import export la sous Traitance dans les activités ci dessus création d un département de conseils en develop-- Pement et études démarches dénommé Auditech
Adresse
17 AV ZA de Coutaboeuf 17 Avenue du Hoggar
91940 , Les Ulis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE COURTABOEUF
BP 86
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1983
Siret
31602553500030
Code APE
516K
Adresse
AV DES ANDES
91940 , LES ULIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE COURTABOEUF
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 16/06/2005 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. LASSOURY , nom du liquidateur : ME SOUCHON . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/05/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 06/05/2003 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. Sylvain CANTIN à concurrence de 100 000 Euros .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 15/03/1999 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 99l00495 , désigne liquidateur me Souchon 1 rue des Mazieres 91000 Évry , nom du juge-commissaire Mr Lassoury , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 15/04/1999 , allonge le délai de déclaration des créances de 45 jours à compter du terme imparti au créancier par le jugement d'ouverture pour déclarer leur créance
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/01/1999
Description
Le tribunal de commerce de Évry , a prononcé en date du 25/01/1999 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 99j00075 , date de cessation des paiements le 18/01/1999 , et a désigné juge commissaire Mr Lassoury , juge commissaire suppléant Mr Davoudian , administrateur me Libert 19 ave Carnot 91100 Corbeil Essonnes avec pour mission : Assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise , représentant créanciers me Souchon 1 rue des Mazieres 91000 Évry , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 25/05/1999 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 18 Mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 19/01/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/06/1979
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).