Entreprise : SCI DU SAPIN BLEU - SIREN 316 024 363
Identité
Dénomination
SCI DU SAPIN BLEU
SIREN (siège)
316 024 363
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1979
Début d’activité
30/12/1978
Date de fin de la personne morale
10/06/2019
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration ou l'exploitation par voie de location ou de toute autre manière, de tous immeubles bâtis, ruraux ou urbains, ainsi que de leur conservation par tous travaux quelle que soit leur destination.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
102339.03 EUR
Adresse du siège
1 AV DU BELVEDERE 28210 COULOMBS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL HENRI , ANDRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Coulombs
Nom, Prénom(s)
MOREL HENRI , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Coulombs
Nom, Prénom(s)
MOREL VIRGINIE , MARIE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Croisilles
Dénomination
HOLDING MOREL DISTRIBUTION PAR ABREVIATION H.M.D.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nogent-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1978
Siret
31602436300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration ou l'exploitation par voie de location ou de toute autre manière, de tous immeubles bâtis, ruraux ou urbains, ainsi que de leur conservation par tous travaux quelle que soit leur destination.
Autres Activités
La propriété, l'administration ou l'exploitation par voie de location ou de toute autre manière, de tous immeubles bâtis, ruraux ou urbains, ainsi que de leur conservation par tous travaux quelle que soit leur destination.
Adresse
1 AV DU BELVEDERE
28210 , COULOMBS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31602436300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DU PONT AUX JUIFS
28210 , NOGENT-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
919
Date d'ajout
03/06/2008
Description
Aux termes de l'AGE du 02/02/2008, il a été décidé : - un transfert du siège social, à compter du 01/02/2008 : Ancienne adresse : 9 RUE DU PONT AUX JUIFS 28210 NOGENT LE ROI. Nouvelle adresse : 1 avenue du Belvédère 28210 Coulombs.
Numéro d'observation
1648
Date d'ajout
18/10/2005
Description
AUX TERMES DE L'AGO DU 27 SEPTEMBRE 2005, MADEMOISELLE VIRGINIE MOREL A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE CO-GERANT DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 2005 ET POUR UNE DUREE ILLIMITEE. - SUITE A LA NOUVELLE LEGISLATION, APPOSITION DES ASSOCIES SUR L'EXTRAIT KBIS AU 27 SEPTEMBRE 2005. Date d'effet : 27/09/2005
Numéro d'observation
540
Date d'ajout
16/03/2000
Description
Augmentation du capital AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D'APPORTEN NATURE, A SAVOIR - CAPITAL PORTE DE 428 500 FRANCS A 671.300 FRANCS (ACTE NOTARIE DU 26/12/97) Date d'effet : 26/12/1997
Numéro d'observation
928
Date d'ajout
05/06/1997
Description
- AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR MAITRE BEAUJOUAN, NOTAIRE A NOGENT LE ROI LE 02/01/1984 VALANT DELIBERATION AUTHENTIQUE DE LA SCI DU SAPIN BLEU, LES ASSOCIES ONT AUTORISE LE RETRAIT DE MADAME GENEVIEVE ANDRE, ASSOCIEE, A COMPTER DU 02/01/1984, ET CE, PAR VOIE D'ANNULATION DE PARTS SOCIALES ET REDUCTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE DE 600 000 A 428 500 FRANCS. LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE EST DESORMAIS FIXE A 428 500 FRANCS. - L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28/05/1997 A DECIDE LA MISE A JOUR CORRELATIVE DES STATUTS.
Numéro d'observation
541
Date d'ajout
23/03/1995
Description
CHANGEMENT DE GERANT : Ancien : Mme MOREL née DO NASCIMENTO Violette, DEMISSIONNAIRE, Nouveau : Mr Henri MOREL demeurant à NOGENT LE ROI (28210) 22 RUE DE GLEDEL DATE D'EFFET : 15/02/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 671 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 102 339.03 EUR. MODIFICATIVE DU 20/10/2005 : MME VIRGINIE MOREL EST CO-GERANTE NON-ASSOCIEE AU 27/09/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).