Entreprise : DIPROMA - SIREN 315 998 583
Identité
Dénomination
DIPROMA
SIREN (siège)
315 998 583
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1979
Date de fin de la personne morale
06/06/2029
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2770000 Francs
Adresse du siège
16440 CLAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOTTE MICHEL , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Souffrignac
Nom, Prénom(s)
GIRAUD ALBERT , RENE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Champniers
Nom, Prénom(s)
GUILLON GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
Surgères
Nom, Prénom(s)
LEBRET ALAIN , DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Roumazières-Loubert
Nom, Prénom(s)
RENOU ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
GROUPE LESCURE BOUGON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Saviol
Dénomination
SA HUGUES DE MENONVILLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
SELA RENAUDEAU-RENOU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
HSD ERNST ET YOUNG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/05/1979
Siret
31599858300068
Code APE
513G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Mise sur le marché de tous les produits laitiers et charcuterie
Adresse
16440 , CLAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/10/1997
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/10/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 18/10/1994.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/06/1979
Description
Historique des observations depuis le 07/06/1979 : Fusion-absorption par la STE SICA SA CHARENTES-POI TOU. --------------- ETABLISSEMENTS SECONDAIRES HORS RESSORT : - RCS GUERET 92 D 41 - RCS MARENNES 95 B 47
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 30/08/1997 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 15/05/1979. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 30/08/1997. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).