Entreprise : COOPERATIVE GELAP UNION - SIREN 315 921 262
Identité
(Entreprise radiée le 17/02/2020)
Dénomination
COOPERATIVE GELAP UNION
Sigle
GELAP
SIREN (siège)
315 921 262
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1979
Fermeture de l'établissement - 31592126200020
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2019
Fermeture de l'établissement - 31592126200012
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2009
Date de fin de la personne morale
24/05/2029
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
17569.75 EUR
Adresse du siège
RTE DE RIOM 63260 AIGUEPERSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LHOSPITALIER JEAN , SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Ennezat
Nom, Prénom(s)
GLAIZOL LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Hostien
Nom, Prénom(s)
FARA CHRISTINE
Nom d'usage
DEPALLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
La chabanne
Nom, Prénom(s)
VIDALIN LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
CART JEREMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Dompierre-les-Tilleuls
Nom, Prénom(s)
GUYENOT STEPHANIE
Nom d'usage
BARON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Maurice-En-Rivière
Nom, Prénom(s)
FEYS MATTHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
MARCOUX PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Didier-Sur-Rochefort
Nom, Prénom(s)
DURIF BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Perignat-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
BADIER PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Crocq
Nom, Prénom(s)
BIBERON JEAN-ETIENNE , ERNEST
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
CRONAT
Nom, Prénom(s)
DESPINASSE MONIQUE , MARIE-ANTOINETTE
Nom d'usage
SERAPHIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
43249 VALPRIVAS
Nom, Prénom(s)
CHATEAUNEUF ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
AUZON
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31592126200012
Code APE
4632C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Adresse
AV DE LA GARE
63260 , AIGUEPERSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/03/1979
Siret
31592126200020
Code APE
4632C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Collecte, abattage, commercialisation de lapins de chair
Adresse
RTE route de Riom
63260 , Aigueperse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2323
Date d'ajout
17/02/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SICA DES ELEVEURS DE LAPINS DU SUD EST DEVENUE LAPALLIANCE dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/06/2019 RCS ROMANS 425110053 SUITE A FUSION AU 630.06.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).