Entreprise : COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE "PLUME CHAT HUANT" - SIREN 315 884 049
Identité
Dénomination
COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE "PLUME CHAT HUANT"
SIREN (siège)
315 884 049
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1979
Début d’activité
17/01/1979
Date de fin de la personne morale
20/05/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
utilisation matériel en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
252712.74 EUR
Adresse du siège
30 LD BOURUN LE DRESNY 44630 PLESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUSSELIN ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
MERAND HERVE , GAETAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
BOUVIER HELOISE , ODILE , FRANCOISE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Campbon
Nom, Prénom(s)
PROVOST MARTIAL , CLAUDE , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Plessé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/01/1979
Siret
31588404900026
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
utilisation matériel en commun
Autres Activités
utilisation matériel en commun
Adresse
30 LD BOURUN LE DRESNY
44630 , PLESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31588404900018
Code APE
713A
Adresse
LD MAIRIE
44630 , PLESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/07/2008
Description
225020080710 ********* Changement dans Conseil d'Administration Date d'effet de la formalité: 19/05/2008 Ancien président : Mr LEROUX Patrice Guy Michel Marie. Président de la société : Mr HAMON Mathieu.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/09/2005
Description
700020050902 ********* CHANGEMENT DE PRESIDENT & NOMINATION ********* COMMISSAIRE AUX COMPTES Date d'effet de la formalité: 06/04/2005 ANCIEN PRESIDENT : Monsieur LAGRE Loïc Eugène Gérard. NOUVEAU PRESIDENT : Monsieur LEROUX Patrice COMMISSAIRE AUX COMPTES : SA SOFIDEM LADONNE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/06/2004
Description
1350200406082250 - EN AGE DU 31/3/2004 & CONSEIL DU 5/4/2004 NOMINA TION DES ADMINISTREURS, DU PRESIDENT ET DU TRESO- RIER, PROROGATION DE LA DUREE DE LA COOPERATIVE & TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA MAIRIE DE PLESSE à BOURUN, LE DRESNY PLESSE (44630)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/09/2002
Description
700020020917 MOLI20020917 ********* MODIFICATION TRESORIER : M. GENET Olivier Luc Gael. SECRETAIRE : M. LEROUX Patrice Guy Michel Marie. VICE-PRESIDENT : M. ETRILLARD Philippe Pierre Jacques Marie. SECRETAIRE ADJOINT : M. LAGRE Stéphane François Marie André. TRESORIER ADJOINT : M. CHAUSSE Patrick Jean Marie. Anc secretaire : M. HAMON GERARD PIERRE MARIE. Anc tresorier : M. RIOCHET LOUIS DONATIEN MARIE. PRESIDENT : M. LAGRE Loic Eugène Gérard. Date d'effet de la formalité: 25/04/2002 Anc commissaire aux comptes : M. MARTIN Armand Louis Marie Joseph. Anc. president du conseil Adm. : M. FERAND JEAN JOSEPH CLAIR LOUIS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).