Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER OPERA - SIREN 315 857 359
Identité
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER OPERA
Sigle
CCM
SIREN (siège)
315 857 359
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1980
Début d’activité
26/07/1995
Date de fin de la personne morale
11/03/2079
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Caisse (fédérale) de crédit mutuel
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
82.32 EUR
Adresse du siège
18 BD VICTOR HUGO 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREL BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BARTHOMEUF HERVE , LOUIS , AUGUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BANCELIN JEAN-MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
MALEK JEREMIE , JEAN-CLAUDE , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
FONTAINE CHRISTIAN , FRANCIS , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
PINGLOT PATRICIA , MIREILLE , PIERRETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
JAMMES THIERRY , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
ROUSSET GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BOURIDEYS JOEL
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
CLARY DIDIER , ROBERT , MARIUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
CASTELNAU LEZ
Nom, Prénom(s)
SAUVION STEPHANE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
CHOLET SYLVIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
DURAND LAURENCE , JACQUELINE , DANIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Montarnaud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/1995
Siret
31585735900030
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 BD VICTOR HUGO
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31585735900014
Code APE
651D
Adresse
12 RUE DE LA REPUBLIQUE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
31585735900022
Code APE
651D
Adresse
1 RUE D'OBILION
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
18 BD VICTOR HUGO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2022
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 540.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 82.32 EUR N ORIAS : 07 003 758
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).