Entreprise : LES LOGIS DE PICARDIE - SIREN 315 814 608
Identité
Dénomination
LES LOGIS DE PICARDIE
SIREN (siège)
315 814 608
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1981
Début d’activité
10/02/1981
Date de fin de la personne morale
13/04/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Construction de maisons individuelles.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
3 RUE GAMBETTA 60190 EPINEUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNOT JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
AFONSO GERALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Pont Ste Maxence
Dénomination
Jean-Louis MONNOT et Laurent GUIBOUET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meudon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/02/1981
Siret
31581460800024
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction de maisons individuelles.
Adresse
3 RUE GAMBETTA
60190 , EPINEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
31581460800032
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
CHE DE COURCELLES
95650 , PUISEUX-PONTOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 08/03/2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022/26, désigne liquidateur SCP LEHERICY HERMONT, en la personne de Me HERMONT Julie 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ met fin a la mission de l'administrateur SELAS BMA, en la personne de Me MIQUEL Laurent autorise le maintien de l'activité jusqu'au , et maintient, , en qualité d'Administrateur Judiciaire pendant la période de la poursuite d'activité. .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 22/02/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/26, date de cessation des paiements le 31/01/2022, et a désigné juge commissaire : Madame Alexandra MULLARD, administrateur : SELAS BMA, en la personne de Me MIQUEL Laurent 16 Bis rue de la Comédie 02100 SAINT QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP LEHERICY HERMONT, en la personne de Me HERMONT Julie 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 22/08/2022, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/08/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/04/1981
Description
Historique : DEPOT CONSTITUTION: T.C. DE COMPIEGNE LE 25.04.1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).