Entreprise : SOCIETE CIVILE DU RITOURET - SIREN 315 798 314
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DU RITOURET
SIREN (siège)
315 798 314
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1979
Début d’activité
06/11/1978
Date de fin de la personne morale
15/05/2118
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION DE 2 IMMEUBLES SUR LESQUELS REPOSE 1 BATIMENT TYPE 5 SIS A BLAGNAC 4/6 RUE DES PEUPLIERS, ETC... TTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL DE NATURE A FAVORISER DIRECT.OU INDIRECT. LE BUT POURSUIVI PAR LA SOCIETE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES PEUPLIERS 31700 BLAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZENAVE JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Blagnac
Nom, Prénom(s)
CAZENAVE MATHILDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Blagnac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/11/1978
Siret
31579831400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE 2 IMMEUBLES SUR LESQUELS REPOSE 1 BATIMENT TYPE 5 SIS A BLAGNAC 4/6 RUE DES PEUPLIERS, ETC... TTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL DE NATURE A FAVORISER DIRECT.OU INDIRECT. LE BUT POURSUIVI PAR LA SOCIETE.
Autres Activités
ACQUISITION DE 2 IMMEUBLES SUR LESQUELS REPOSE 1 BATIMENT TYPE 5 SIS A BLAGNAC 4/6 RUE DES PEUPLIERS, ETC... TTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL DE NATURE A FAVORISER DIRECT.OU INDIRECT. LE BUT POURSUIVI PAR LA SOCIETE.
Adresse
4 RUE DES PEUPLIERS
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12729
Date d'ajout
25/08/1994
Description
Changement de gérant PAR ACTE DU 29.12.93, MR CAZENAVE A ETE NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DE MRS ALZIEU ET DUBERNET DE GARROS. A COMPTER DU 29.12.93 LA GAZETTE DU 02.07.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
199
Date d'ajout
12/05/1980
Description
Nomination de co-gérant(s) MR DUBERNET DE GARROS PASCAL - (ACTE SSP DU 12.03.79) A COMPTER DU 12.03.79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).