Entreprise : SA DE LAVALADE - SIREN 315 770 362
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2020)
Dénomination
SA DE LAVALADE
SIREN (siège)
315 770 362
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1989
Date de fin de la personne morale
09/11/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1021408.42 EUR
Adresse du siège
LAVALADE 82100 CASTELSARRASIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHINI GERMAIN CATHERINE , FRANCOISE
Nom d'usage
GEMAYEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
CHINI GERMAIN JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
CAMBOULIVE RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
VIDAL LUCY , MARIE
Nom d'usage
GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1916
Commune de résidence
HYERES
Nom, Prénom(s)
AVERSENQ MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/07/1989
Siret
31577036200012
Code APE
011F
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION ARBORICOLE ET CONDITIONNEMENT DE FRUITS
Adresse
DOMAINE DE LAVALADE
82100 , CASTELSARRASIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7228
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT DU 03 MARS 1999, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN A CLOTURE LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 03.03.99
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
08/02/1996
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 1996, MONSIEUR REMY A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR EYCHENNE. A COMPTER DU 24 JANVIER 1996
Numéro d'observation
3264
Date d'ajout
17/11/1994
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NOMME MAITRE ENJALBERT JEAN CLAUDE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR MAINTENU JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR MAURICE EYCHENNE
Numéro d'observation
1672
Date d'ajout
27/05/1994
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT DU 25.05.94, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICAIRE REGIME GENERAL JUGE COMMISSAIRE : MR EYCHENNE MAURICE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ENJALBERT JEAN CLAUDE A MONTAUBAN 13 RUE DE L'HOTEL DE VILLE DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS : 24.05.94 ADMINISTRATEUR : MR RAMI A COMPTER DU 25.05.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 021 408.42 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).