Entreprise : SCM YALICHEFF - DE FARIA - SIREN 315 767 210
Identité
Dénomination
SCM YALICHEFF - DE FARIA
SIREN (siège)
315 767 210
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1979
Début d’activité
02/05/1979
Date de fin de la personne morale
06/05/2108
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de chirurgie dentaire
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
2 PL VICTOR HUGO 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YALICHEFF SACHA , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DE FARIA DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1993
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
SELARL Sacha YALICHEFF
Qualité
Autre
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
SELARL Daniel DE FARIA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/1979
Siret
31576721000018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de chirurgie dentaire
Autres Activités
Mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de chirurgie dentaire
Adresse
2 PL VICTOR HUGO
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/013671
Date d'ajout
10/08/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOCIETE CIVILE DE MOYENS TERMOZ - YALICHEFF Nouvelle mention : SCM YALICHEFF - DE FARIA à compter du 01/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/003269
Date d'ajout
06/03/2012
Description
Nouvelle dénomination à compter du 17/01/2012, ancienne dénomination: SOCIETE CIVILE DE MOYENS TERMOZ.
Numéro d'observation
F11/007633
Date d'ajout
14/06/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 01.07.2010 - Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYENS TERMOZ DULAUROY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-Ancienne dénominations : SCM STEINMETZ TERMOZ - SCM STEINMETZ TERMOZ DORVILLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 24.04.1979 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 14.04.1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).