Entreprise : LES RESIDENCES DE BORA BORA DEUX - SIREN 315 737 908
Identité
Dénomination
LES RESIDENCES DE BORA BORA DEUX
SIREN (siège)
315 737 908
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1979
Date de fin de la personne morale
03/05/1989
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
RUE DE SAUVE 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THERON ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1925
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
STE GROUP.POUR LA PROMOTION IMMOB.JOR ET CIE ET SPIM PROMOTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/05/1979
Siret
31573790800014
Code APE
7903
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION DE MILLIEMES INDIVIS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A MARSEILLAN PLAGE CONSTRUCTION ET VENTE DE LOCAUX
Adresse
RUE DE SAUVE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/027939
Date d'ajout
25/08/2022
Description
Ordonnance du président en date du 25/08/2022 désignant Juge commissaire : Madame MEIGNEN Patricia en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/021354
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 22/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/001799
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
7020
Date d'ajout
25/09/1992
Description
JUGEMENT DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 23.9.92 REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME CHABAL 11 BIS RUE ROUSSY A NIMES
Numéro d'observation
6564
Date d'ajout
07/09/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 7.9.92
Numéro d'observation
4822
Date d'ajout
09/07/1990
Description
PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 29.03.90 IL A ETE DECIDE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR: SOCIETE MAESTRA NIMES 16 RUE DE VERDUN DEPOT AU GREFFE LE 9.7.90 LE COMMERCIAL DU GARD22.5.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).