Entreprise : SCM LAUTIER - GUERIN - SIREN 315 683 078
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2019)
Dénomination
SCM LAUTIER - GUERIN
SIREN (siège)
315 683 078
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1979
Fermeture de l'établissement - 31568307800010
- Date d'effet de la fermeture : 26/03/2015
Date de fin de la personne morale
18/07/2029
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
59 RUE DU FG DE LA CROIX 89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUTIER CLAUDE , RENE , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Saint-Julien-du-Sault
Nom, Prénom(s)
GERMOND ISABELLE , EUGENIE , MARIE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Saint-Julien-du-Sault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/07/1979
Siret
31568307800010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'exercice libéral professionnel de ses membres en les dotant d'un groupement des moyens nécessaires à leur activité : Taches et missions réservées aux médecins et aux membres de profes- sions de santé.
Adresse
59 RUE Faubourg de la Croix
89330 , Saint-Julien-du-Sault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30981
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/05/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30685
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Dissolution à compter du 26/03/2015 sans poursuite d'activité selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/03/2015 siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur parution de la publicité légale le 22/02/2019 dans Terres de Bourgogne
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/07/1979
Description
Historique des observations depuis le 19/07/1979 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 23/05/1979 Publicité au journal : LE MAILLOTIN le : 10/03/1979 ** A compter du 15/04/2005 changement de dénomina- tion : ancienne : SCM LAUTIER-DE SAINT LOUP
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).