Entreprise : SCI RESIDENCE LES TILLEULS - SIREN 315 681 551
Identité
Dénomination
SCI RESIDENCE LES TILLEULS
SIREN (siège)
315 681 551
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1979
Début d’activité
01/01/1979
Date de fin de la personne morale
25/04/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
50240 EUR
Adresse du siège
AV DE HAUTE-TARENTAISE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIEROZ CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NIEROZ BERNADETTE , PASQUALE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
NIEROZ LAURENCE , BERNADETTE
Nom d'usage
HERITIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
NIEROZ MARTINE , ROLLANDE , JOSETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Ambilly
Nom, Prénom(s)
CHANVILLARD THERESE , CHARLOTTE , ALICE
Nom d'usage
NIEROZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
NIEROZ PAUL , ANSELME , FIDELE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
NIEROZ SANDRINE , MADELEINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
NIEROZ PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
NIEROZ ANNE , ALBERTE
Nom d'usage
de Galbert
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Landry
Nom, Prénom(s)
NIEROZ ELISABETH , MARIE-PAULE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
NIEROZ JOSIANE
Nom d'usage
OUARED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31568155100018
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
AV DE HAUTE-TARENTAISE
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/1979
Description
Historique des observations depuis le 26/04/1979 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 205 le 17/04/1979 --- Publicité au Journal : AIX 73 HEBDO --- Parution au Journal le 07/04/1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).