Entreprise : SCP Y LEGRAND B BARATHON NOTAIRES - SIREN 315 668 483
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
SCP Y LEGRAND B BARATHON NOTAIRES
SIREN (siège)
315 668 483
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1979
Fermeture de l'établissement - 31566848300029
- Date d'effet de la fermeture : 29/07/2021
Date de fin de la personne morale
26/04/2029
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
375329.48 EUR
Adresse du siège
3 PL DE LA LIBERTE 85520 JARD-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND YONNEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Jard-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
BARATHON BENJAMIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
LES SABLES D OLONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/1979
Siret
31566848300029
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice profession de notaire exercice en commun par les membres de la société de la profession de notaire dans l'office de jard sur mer.
Adresse
3 PL DE LA LIBERTE
85520 , JARD-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 29-07-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Dissolution à compter du 29-07-2021, journal publicateur : Pas pour notaire du : 29-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/04/1979
Description
Historique des observations depuis le 27/04/1979 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : JOURNAL OFFICIEL. MOD. DU 11.07.2002 : SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE 90 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85520 JARD SUR MER A 3 PLACE DE LA LIBERTE 85520 JARD SUR MER A COMPTER DU 31.03.1991. ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN LEGRAND ET YONNEL LEGRAND NOTAIRES ASSOCIES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).