Entreprise : SCI LES MOTTES - SIREN 315 667 667
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2020)
Dénomination
SCI LES MOTTES
SIREN (siège)
315 667 667
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1979
Fermeture de l'établissement - 31566766700010
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2020
Date de fin de la personne morale
26/04/2078
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT LES MOTTES 35230 BOURGBARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PANAGET CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Liffré
Nom, Prénom(s)
EGU MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
PANAGET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Bourgbarré
Nom, Prénom(s)
PANAGET FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-André-les-Vergers
Nom, Prénom(s)
PANAGET YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Vitré
Nom, Prénom(s)
PANAGET JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Argentré-du-Plessis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/03/1979
Siret
31566766700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement, administration et exploitation pär bail, location ou autrement, mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis ainsi que de tous droits immobiliers
Adresse
Lieu-dit les Mottes
35230 , Bourgbarré - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29716
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/04/2020
Description
Dissolution à compter du 03/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/01/2020, liquidateur : PANAGET Joseph, siège de la liquidation : Lieu-dit les Mottes 35230 Bourgbarré, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches de Bretagne en date du 21/03/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/04/1979
Description
Historique des observations depuis le 27/04/1979 : - JOURNAL PUBLICATEUR : LE RASSEMBLEMENT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).