Entreprise : NIMES DISTRIBUTION - SIREN 315 589 168
Identité
Dénomination
NIMES DISTRIBUTION
SIREN (siège)
315 589 168
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1989
Date de fin de la personne morale
18/10/2078
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
533571.56 EUR
Adresse du siège
RTE DE JACOU 34740 VENDARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MONTLAUR MICHEL , MAXIME , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Sète
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/08/1989
Siret
31558916800030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE JACOU
34740 , VENDARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31558916800022
Enseigne
MONTLAUR
Code APE
702C
Adresse
AV PIERRE MENDES FRANCE
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17260
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Monsieur Jean-Marc Gieules en qualité de juge-commissaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1234
Date d'ajout
26/01/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2004, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR ROBERT PAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 23/01/2004
Numéro d'observation
9807
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28/09/1998 ME PHILIPPE PERNAUD A ETE DECHARGE DE SES MISSIONS DE CO-COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DE MANDATAIRE AD-HOC ART 90 Date d'effet : 28/09/1998
Numéro d'observation
150
Date d'ajout
07/01/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE M. CHRISTIAN MASCLAUD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 07/01/2000
Numéro d'observation
6977
Date d'ajout
21/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE : ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE : 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN-PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC, MANDATAIRE JUDICIAIRE A MONTPELLIER, CETTE MISSION S'EXERCANT AUX COTES DE MAITRE OLIVIER FABRE. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
6521
Date d'ajout
18/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - 34000 - AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD- DAUVERCHAIN - PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
3553
Date d'ajout
13/04/1995
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 7 AVRIL 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME OLIVIER FABRE ET LA SCP CH.PERNAUD-DAUVERCHAIN, PH.PERNAUD-ORLIAC EN QUALITE DE MANDATAIRES AD HOC DE NIMES DISTRIBUTION SARL A COMPTER DU 7 AVRIL 1995.
Numéro d'observation
5919
Date d'ajout
22/06/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 1989. A COMPTER DU 18 JUIN 1993.
Numéro d'observation
2375
Date d'ajout
27/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ADMIS LE PLAN DE CESSION. A DESIGNE COMME COMMISSAIRES AU PLAN : - SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER ET ME OLIVIER FABRE, 705 RUE ST HILAIRE, 34000 MONTPELLIER DUREE DU PLAN : 4 ANS. A COMPTER DU 23/03/91
Numéro d'observation
2031
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE NIMES DISTRIBUTION SARL. A NOMME MR MICHEL FROMONT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, A NOMME SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD DEMEURANT A MONTPELLIER, 27 RUE DE L'AIGUILLERIE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME OLIVIER FABRE COMME ADMINISTRATEUR, ET A FIXE AU 13 MARS 1991 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. A COMPTER DU 14/03/91
Numéro d'observation
2030
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR NIMES DISTRIBUTION SARL EN DATE DU : 13 MARS 1991. A COMPTER DU 13/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE DE 81200 MAZAMET, 14 RUE MEJANEL, RC CASTRES 79 B 38 A ROUTE DE JACOU, VENDARGUES A COMPTER DU 8 AOUT 1989. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 533 571.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).