Entreprise : SCI LE COQ - SIREN 315 280 024
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2017)
Dénomination
SCI LE COQ
SIREN (siège)
315 280 024
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1979
Fermeture de l'établissement - 31528002400011
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1996
Fermeture de l'établissement - 31528002400029
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/1999
Date de fin de la personne morale
08/03/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
17 RUE FERRACHAT 69005 LYON 5EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GINET JEAN-MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Prizy
Nom, Prénom(s)
GINET BERNADETTE , PASCALE
Nom d'usage
PIGNEDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Largentière
Nom, Prénom(s)
PERROTON YVONNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GINET JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31528002400011
Adresse
17 RUE FERRACHAT
69005 , LYON 5EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
31528002400029
Code APE
702C
Adresse
41 RUE NEY
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/018459
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Radiation en date du 11/04/2017 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 09/02/2017).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/018454
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/02/2017
Numéro d'observation
F17/018454
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 09/02/2017 - Siège de la liquidation : Me Doucet-Bon 1 Rue Tupin 69002 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 25/02/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Juillet 1996 Transfert du siège social et Ets principal du 17 Rue Ferrachat 69005 LYON au 41 Rue NEY 69006 LYON à compter du 01/07/1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Mars 1999 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 41 Rue Ney 69006 LYON au 17 Rue Ferrachat 69005 LYON à compter du 09/02/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).