Entreprise : COTEAUX DE MARGON GFA - SIREN 315 270 884
Identité
Dénomination
COTEAUX DE MARGON GFA
SIREN (siège)
315 270 884
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2000
Début d’activité
18/10/1978
Date de fin de la personne morale
10/01/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété et l'administration et la jouissance par dation à bail uniquement de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine sans aucune exception
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
122111.66 EUR
Adresse du siège
AV DE ROUJAN 34320 MARGON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARGON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Saint-Simon
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET ANNE
Nom d'usage
PELICAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Champagny-en-Vanoise
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET CATHERINE
Nom d'usage
DELMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Arpajon-sur-Cère
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET AGNES
Nom d'usage
HELL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Flaxlanden
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Saint-Flour
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
MONCHAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Laroquebrou
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
MARTY BERNADETTE
Nom d'usage
RUSCHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Strasbourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/1978
Siret
31527088400010
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La propriété et l'administration et la jouissance par dation à bail uniquement de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine sans aucune exception
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
AV DE ROUJAN
34320 , MARGON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARGON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 801 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 122 111.66 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).