Entreprise : SCI LAMA - SIREN 315 269 068
Identité
Dénomination
SCI LAMA
SIREN (siège)
315 269 068
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1979
Début d’activité
01/03/1979
Date de fin de la personne morale
11/03/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION DE LOCAUX INDUSTRIELS OU D'HABITATION AINSI QUE D'IMMEUBLES CONSTRUITS EN VUE DE LEUR EXPLOI- TATION PAR VOIE DE LOCATION
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
BD DE THIBAUD 31100 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE THIBAUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFONT FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saverdun
Nom, Prénom(s)
LAFONT MIREILLE
Nom d'usage
BORROMINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saverdun
Nom, Prénom(s)
LAFONT HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Saverdun
Nom, Prénom(s)
MAURIES CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1979
Siret
31526906800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION DE LOCAUX INDUSTRIELS OU D'HABITATION AINSI QUE D'IMMEUBLES CONSTRUITS EN VUE DE LEUR EXPLOI- TATION PAR VOIE DE LOCATION
Autres Activités
ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION DE LOCAUX INDUSTRIELS OU D'HABITATION AINSI QUE D'IMMEUBLES CONSTRUITS EN VUE DE LEUR EXPLOI- TATION PAR VOIE DE LOCATION
Adresse
BD DE THIBAUD
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE THIBAUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6787
Date d'ajout
09/05/1997
Description
Nomination de co-gérant(s) PAR AGE DU 20.03.97, MR CLAUDE MAURIES A ETE NOMME EN QUALITE DE CO_GERANT EN REMPLACEMENT DE MR ESCALE DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 25.04.97 LA CROIX DU MIDI DU 25.04.97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 210 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 014.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).