Entreprise : MOTO 2000 - SIREN 315 257 352
Identité
Dénomination
MOTO 2000
SIREN (siège)
315 257 352
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1979
Date de fin de la personne morale
24/04/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
11 RUE SEBASTIEN LECLERC 57000 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HILZHEBER BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
ST JULIEN LES METZ
Nom, Prénom(s)
PIERRET CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
NANCY
Nom, Prénom(s)
TRIGNAC YVES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
TRIGNAC DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1923
Commune de résidence
METZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/1979
Siret
31525735200015
Nom commercial
MOTO 2000
Enseigne
MOTO 2000
Code APE
6441
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE ET REPARATION DE CYCLO-MOTO, ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES, PNEUS.
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
11 RUE SEBASTIEN LECLERC
57000 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 22.02.83 PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 16.02.83, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA MOTO 2000 A ETE PRONONCE. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 101.02.83. ME ROGER NOEL DESIGNE COMME SYN- DIC ; MR P. CARRE DESIGNE POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 06.04.83 PAR ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA MOTO 2000 EN DATE DU 17.03.83, LA DITE SOCIETE A ETE AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION JUSQU'AU 15.05.83 SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SYNDIC. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 20.07.83 PAR ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA MOTO 2000 EN DATE DDU 06.07.83, LA DITE SOCIETE A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION JUSQU'AU 31.12.83 SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SYNDIC. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 12.06.84 PAR JUGEMÃENT DU TGI DU 16.05.84, LA SA MOTO 2000, EN REGLEMENT JUDI- CIAIRE PAR JUGEMENT DU 16.02.83, A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOI- TATION JUSQU'AU 31.10.84 SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SYNDIC. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 17.06.87 : PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ DU 13.05.87, CONVERTIT EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA MOTO 2000, PRONONCE LA 16.02.83, MAINTIENT ME NOEL COMME SYNDIC ET MR J. ROUSSEAU COMME JUGE COMMISSAIRE RADIATION D'OFFICE EN DATE DU 02.03.90. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU TGI EN DATE DU 21.02.90 ; CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA LIQUIDATION DES BIENS. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).