Entreprise : SCEA DU VIGNOBLE DE LA BARDE - SIREN 315 091 975
Identité
Dénomination
SCEA DU VIGNOBLE DE LA BARDE
SIREN (siège)
315 091 975
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1979
Date de fin de la personne morale
15/02/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
15244.89 EUR
Adresse du siège
11 ALL BERNARD GUIONNET 16100 COGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIRINO MARTELL OLIVIER , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint-Brice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/12/1978
Siret
31509197500013
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes entreprises agricoles et immobilières, notamment l'administration et l'exploitation de la propriété de la Barde, commune de SAINT-EUGENE (Charente-Maritime)
Adresse
7 ALL 7 PL. Edouard Martell
16100 , Cognac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6571
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 15/09/2020 avec effet au 15/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3893
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 1602 (COGNAC).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 29/12/1978.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).