Entreprise : SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE ELECTRIQUE - SIREN 315 081 166
Identité
Dénomination
SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE ELECTRIQUE
Sigle
STIE
SIREN (siège)
315 081 166
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1979
Date de fin de la personne morale
14/02/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
45 RUE AMPERE 69680 CHASSIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PANTANO GIANNI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CARDI REGINE
Nom d'usage
PANTANO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Vaulx-en-Velin
Nom, Prénom(s)
RAIMBAUD GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BURNICHON GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1979
Siret
31508116600052
Enseigne
STIE
Code APE
5804
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication et vente de tout matériel électrique et électronique Enseigne : STIE
Adresse
45 RUE 45 Rue Ampère
69680 , Chassieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F03/008142
Date d'ajout
05/03/2003
Description
Radiation en date du 05/03/2003 par suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 25/02/2003 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/008140
Date d'ajout
05/03/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 25/02/2003 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F02/028776
Date d'ajout
20/09/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 juin 2002 nommant M DUTEL juge commissaire en remplacement de M QUENETTE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/09/1987
Description
DM du 03/09/1987 - Suppression de l'etablissement secondaire sis 111 a 115 route de Geneve69100 VILLEURBANNE a compter du 06/04/1987 DM du 22/09/1987 - Transfert du siègeet établissement principal du 119/127 rue de la République VAULX EN VELIN au 45 rue Ampère CHASSIEU (RHONE) à compter du 01/05/1987 DM du 04/12/90 : 1 - DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS du 30/11/90 DM du 07/12/90 : 3 - JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 05/12/90 Représentant des créanciers : ME COTTE 49, rue Servient 69423 LYON cédex 03 - Administrateur : ME SAPIN 1, rue de la République 69001 LYON - Juge Commissaire : MME ROUSSEAU - Juge Commissaire suppléant M. POISSON Pouvoirs de l'administrateur : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Cessation des paiements : 30 NOVEMBRE 1990 DM du 01/02/1991 : 7 - JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 30/01/91, le Tribunal prolonge jusqu'au 05 JUIN 1991 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DM du 03/06/1991 : 7 - JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION Par Jugement en date du 29/05/1191, le Tribunal de Commerce de LYON a prolongé jusqu'au 05/08/1991 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité DM du 30/07/91 : 7 - JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION EN DATE DU 24/07/91 jusqu'au 05/11/1991 pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DM du 17/10/1991 : 7 - JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D OBSERVATION EN DATE DU 16/10/1991 jusqu'au 5 NOVEMBRE 1991, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DM du 08/11/91 : 7 - JUGEMENT du 06/11/91 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 20/11/91, période pendant laquelle l'entreprise est auto- risée à poursuivre son activité DM du 22/11/91 : 5 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 30/11/91 Représentant des créanciers liquidateur Me COTTE, 49 Rue Servient 69423 LYON CEDEX 3 Mme ROUSSEAU, Juge Commisaire M. POISSON, Juge Commissaire Suppléant Cessation des paiements : 30/11/90 DM du 26/03/94 : Par jugement en date du 5 Janvier 1994 le Tribunal de Commerce de LYON a nommé Maître BAULAND Eric, mandataire liquidateur en remplacement de Maître COTTE Jean François avec effet rétroactif au 1er JANVIER 1994. DECLARATION MODIFICATIVE du 20 Avril 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 Janvier 2000 nommant d'office M. QUENETTE, juge commissaire en remplacement de Mme ROUSSEAU et maintient les autres organes de la procédure.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).