Entreprise : CUMA DE BEAUSOLEIL - SIREN 314 976 853
Identité
Dénomination
CUMA DE BEAUSOLEIL
SIREN (siège)
314 976 853
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1979
Début d’activité
22/01/1979
Date de fin de la personne morale
04/02/2078
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
RTE le chemin Vert 53260 Entrammes FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Parne Sur Roc
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIS JEROME
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Parné-sur-Roc
Nom, Prénom(s)
LERAY DIDIER
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
L'Huisserie
Nom, Prénom(s)
QUELIN FABRICE
Qualité
Trésorier, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
ENTRAMMES
Nom, Prénom(s)
YOANN GUILMEAU
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Parné-sur-Roc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/1979
Siret
31497685300023
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Adresse
RTE le chemin Vert
53260 , Entrammes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Parne Sur Roc
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31497685300015
Code APE
713A
Adresse
LD MONJURIN
53260 , ENTRAMMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1373
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/01/2020 : Partant : NEVEUX Philippe, Président Nouveau : GENDRON-BOULAY Benjamin, Dominique, Joseph, Secrétaire Changement de qualité : SAUVAGE Germain, Secrétaire devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).