Entreprise : GFA DAME MARIE - SIREN 314 952 052
Identité
Dénomination
GFA DAME MARIE
SIREN (siège)
314 952 052
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1979
Début d’activité
03/07/2009
Date de fin de la personne morale
28/02/2029
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
propriété,mise en valeur,gestion administration d'immeuble à vocation agricole,batis ou non et location
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
141853.81 EUR
Adresse du siège
31 RUE DES BLANCS MONTS 27400 AMFREVILLE-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FANOST BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Montaure
Nom, Prénom(s)
LENFANT CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Amfreville-sur-Iton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/2009
Siret
31495205200020
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
propriété,mise en valeur,gestion administration d'immeuble à vocation agricole,batis ou non et location
Autres Activités
propriété,mise en valeur,gestion administration d'immeuble à vocation agricole,batis ou non et location
Adresse
31 RUE DES BLANCS MONTS
27400 , AMFREVILLE-SUR-ITON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31495205200012
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
6 RUE JACQUES COEUR
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/11/2009
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de EVREUX Effectué le 02 décembre 2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/11/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 6 rue Jacques Coeur 18000 BOURGES rcs 79d26 a compter du 3.7.2009 dépot de constitution au greffe de BOURGES le 18 janvier 1979 journal publicateur la voix du SANCEERROIS du 11 janvier 1979
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/11/2009
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).