Entreprise : ETABLISSEMENTS RENE BERTRAND - SIREN 314 844 226
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/1991)
Dénomination
ETABLISSEMENTS RENE BERTRAND
SIREN (siège)
314 844 226
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1979
Date de fin de la personne morale
22/01/2039
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
RUE DU COLOMBIE 12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLINO CHRISTINE , SYLVIANE
Nom d'usage
BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Espalion
Nom, Prénom(s)
BERTRAND RENE , MAURICE , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Laissac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/1990
Siret
31484422600014
Code APE
6422
Origine du fonds
Autre
Adresse
RUE
12310 , LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2837
Date d'ajout
16/12/1991
Description
Radiation du RCS le 16/12/1991 avec effet au 20/02/1991
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2598
Date d'ajout
19/12/1990
Description
Dissolution anticipée de la susdite société à compter du 01 octobre 1990 et nomination de MME Bertrand Christine en qualité de liquidateur à compter de la même date. (Assemblée du 01/10/90)
Numéro d'observation
1587
Date d'ajout
01/08/1990
Description
Concernant le fonds principal de"quincaillerie, outillage et articles de menage..." Exploité sis à Laissac, place du 8 mai 1945, fin de la location-gérance consentie par le propriétaire, Mr rêné Bertrand à compter du 30 juin 1990. de ce fait, la société devient sans activité.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un fonds de commerce de "quincaillerie, outillage et Articles de menage, mercerie, jouets" sis à Laissac, place du 8 mai 1945, du 01 janvier 1979 au 30 juin 1990. (Fonds reçu en location-gérance de Mr Bertrand rêné).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).