Entreprise : MICM NORD PICARDIE - SIREN 314 844 077
Identité
Dénomination
MICM NORD PICARDIE
SIREN (siège)
314 844 077
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1983
Date de fin de la personne morale
30/06/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
300000 Francs Français
Adresse du siège
6 AV DE CREIL 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROMION JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
PAVARD FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
M.I.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COFINPRO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1979
Siret
31484407700219
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Etude, réalisation et vente de maisons individuelles ou autres batiments, exécution de tous travaux s'y rapportant.
Adresse
6 AV DE CREIL
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/07/1993
Description
Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/1983
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 3 1 79 FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE à MARCQ EN BAROEUL, 238 BOULEVARD CLEMENCEAU 7-10-1985 : MISE EN HARM ONIE DES STATUTS ETABLISSEMENTS SECONDAIRES EXPLOI TES HORS RESSORT RCS BOULOGNE SUR MER 89B324 RADIA TION DU 1/7/1993 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RE SSORT A DATER DU 7/4/1993 ET TRANSFERT A SENLIS 6- 8 AVENUE DE CREIL RCS SENLIS 93B222
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/11/1980
Description
Historique des observations RCS : Siège social immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURCOING sous le N° 79 B 3.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/06/1980.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 07/04/1993. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).