Entreprise : SOCIETE GARDOISE DE DISTRIBUTION - SIREN 314 752 593
Identité
Dénomination
SOCIETE GARDOISE DE DISTRIBUTION
Sigle
GARDIS
SIREN (siège)
314 752 593
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1979
Début d’activité
31/01/1979
Date de fin de la personne morale
30/01/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, ET NOTAMMENT D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A SAINT CHRISTOL LES ALES (30380), QUARTIER DE VERMEILLET. TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES, OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET ET SUSCEPTIBLES D'EN FAVORISER LA REALISATION.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV OLIVIER DE SERRES 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPIERRE JEAN-CLAUDE , AUGUSTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Nom, Prénom(s)
DHOMBRE CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Bagard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/1979
Siret
31475259300033
Enseigne
CHAMPION
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LOCATION IMMOBILIERE.
Adresse
AV OLIVIER DE SERRES
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zac Centre commercial
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
10/04/1995
Siret
31475259300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES 4 CANAUX
34250 , PALAVAS-LES-FLOTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/1991
Siret
31475259300017
Code APE
702C
Adresse
RTE DE MONTPELLIER
30380 , SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER VERMEILLET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/001548
Date d'ajout
06/07/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ANCIENNE MENTION :QUARTIER DE VERMEILLET - ROUTE DE MONTPELLIER - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES. NOUVELLE MENTION :CENTRE COMMERCIAL ROCADE SUD 30100 ALES. TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE : - ANCIENNE MENTION : SOCIETE ANONYME. - NOUVELLE MENTION : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. EN CONSEQUENCE DE CETTE TRANSFORMATION, IL A ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DES PERSONNES SUIVANTES : - LAPIERRE JEAN-CLAUDE : ANCIENNEMENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. - DHOMBRE CLAUDE : ANCIENNEMENT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. - MASCLOT EPOUSE DHOMBRE MARTINE : ANCIENNEMENT ADMINISTRATEUR. - SA CONCEPT COMMISSAIRES : ANCIENNEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. - BRUNET NICOLE : ANCIENNEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTE. SONT NOMMES EN QUALITE DE CO-GERANT DE LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME JURIDIQUE : - LAPIERRE JEAN-CLAUDE, AUGUSTE, NE LE 11/09/1952 A ALES (30), DE NF, DEMEURANT ET DOMICILIE MAS PERRAU 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS. - DHOMBRE CLAUDE, NE LE 12/12/1953 A ANDUZE (30), DE NF, DEMEURANT ET DOMICILIE 605 VIEILLE ROUTE D'ANDUZE 30140 BAGARD. PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 31/12/2005. PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02/12/2005. PUBLICITE : LE REVEIL DU MIDI DU 20/01/2006. date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
F90/002055
Date d'ajout
10/12/1990
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. PV D'ASSEMBLEE DU 29.10.1990. PUBLICITE : LE COMMERCIAL DU GARD DES 31.10.1990 AU 06.11.1990. A COMPTER DU 29.10.1990.
Numéro d'observation
F81/000013
Date d'ajout
26/03/1981
Description
LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, PROPOSEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 241 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A ETE REPOUSSEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES. P.V. DE L'A.G.E. DU 30 AOUT 1980. A COMPTER DU 30/08/80
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
COURRIER DEPOT COMPTES ANNUELS A ENVOYER A : SA DEJEAN HOLDING AVENUE HIPPOLYTE PUECH 12250 - TOURNEMIRE CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : NUMERO SIRET : 314 752 593 00033 CODE NAF :741J
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).