Entreprise : CENTRE D IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE - SIREN 314 746 876
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2024)
Dénomination
CENTRE D IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE
SIREN (siège)
314 746 876
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1979
Date de fin de la personne morale
11/01/2029
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 B RUE PIERRE MENDES FRANCE 77200 TORCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bokobza RENE , MAKHLOUF
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
La Houssaye en Brie
Nom, Prénom(s)
Attal PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Benhaim JEAN-FRANCOIS , GEORGES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
St Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
Claussmann PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT - ITCA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hericy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31474687600015
Adresse
41 RUE ALBERT MENIER
77186 , NOISIEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/1979
Siret
31474687600023
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exercice libéral en commun de la profession de médecin.
Adresse
3 B RUE PIERRE MENDES FRANCE
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
31474687600106
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
7 RUE VACHERESSE
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
31474687600056
Enseigne
CABINET DE RADIOLOGIE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
8 PL DU BOIS DE GRACE
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
31474687600049
Activité principale
Autres activités des médecins spécialistes
Adresse
13 RUE VACHERESSE
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
31474687600031
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
9 RUE KONRAD ADENAUER
77600 , BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
31474687600064
Activité principale
Autres activités des médecins spécialistes
Adresse
11 RUE DU MOUSTIER
77400 , THORIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
31474687600072
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
19 RTE DE PROVINS
77144 , MONTEVRAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19 21
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/2013
Siret
31474687600098
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
14 CRS DU DANUBE
77700 , SERRIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/2013
Siret
31474687600080
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Autres Activités
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
RUE CURIE - HOP. PRIVE DE MARNE
77177 , BROU-SUR-CHANTEREINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHANTEREINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2016
Siret
31474687600122
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Autres Activités
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
1 CRS DE LA GONDOIRE
77600 , JOSSIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRE HAUSSMANN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2021
Siret
31474687600114
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue.
Adresse
8 RUE DU PROF CHRISTIAN CABROL
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20 CHE DE GOUVERNES RES. ALTANA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2022
Siret
31474687600130
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
22 CHE DE GOUVERNES
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
145
Date d'ajout
23/02/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
143
Date d'ajout
14/02/2024
Description
Acte sous seing privé en date du 02-10-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société , sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans :Actu-Juridique.fr du 13-10-2023.
Numéro d'observation
113
Date d'ajout
05/07/2022
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME societe d exercice libéral à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN societe d exercice libéral par actions simplifiées A COMPTER DU 29-06-2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).