Entreprise : GFA DAVOINE MARTINES - SIREN 314 712 738
Identité
Dénomination
GFA DAVOINE MARTINES
SIREN (siège)
314 712 738
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2000
Début d’activité
05/10/1978
Date de fin de la personne morale
11/04/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété,administration et jouissance de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant leur patrimoine.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
339970.46 EUR
Adresse du siège
DOM DE DOUANES 11400 MAS-SAINTES-PUELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MAS LATRIE XAVIER , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Mas Saintes Puelles
Nom, Prénom(s)
MARTIN PREVEL CHANTAL , MARIE , JACQUELINE , ELISABETH
Nom d'usage
DE MAS LATRIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Mas Saintes Puelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/1978
Siret
31471273800017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Propriété,administration et jouissance de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant leur patrimoine.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
DOM DE DOUANES
11400 , MAS-SAINTES-PUELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mas Saintes Puelles
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1923
Date d'ajout
06/06/2012
Description
régularisation : Réduction de capital à compter du 21/12/1987 Ancien : 362828,66 EUR Nouveau : 339970,46 EUR régularisation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2000 : Partant : DE MAS MATRIE Elisabeth,Flavie,Josephinr., Co-Gérant Partant : DE MAS LATRIE Marie,Joseph,François,Arnaud, Co-Gérant Nouveau : DE MAS LATRIE Chantal, Marie, Jacqueline, Élisabeth, Gérant associé Nouveau : DE MAS LATRIE Xavier, Jacques, Marie, Gérant associé jal : libération du 07.06.2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1924
Date d'ajout
06/06/2012
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 17/12/2003 prorogation de 99 ans jusqu'au 16.12.2102
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE DE LIMOUX ET DE CASTELNAUDARY ONT ETE RATTACHES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2000 78 d 13 castelnaudary
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).