Entreprise : ETS GAETAN DEVAUD - SIREN 314 685 017
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2021)
Dénomination
ETS GAETAN DEVAUD
SIREN (siège)
314 685 017
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1978
Fermeture de l'établissement - 31468501700019
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2012
Fermeture de l'établissement - 31468501700027
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2018
Date de fin de la personne morale
28/12/2028
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
80 RUE DES SABLES 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVAUD GAETAN , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Soullans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Siret
31468501700027
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
80 RUE DES SABLES
85160 , SAINT-JEAN-DE-MONTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31468501700019
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
45 CHE DES ROUCHES
85300 , SOULLANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE COURTILLET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 15-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
22/05/2019
Description
Dissolution à compter du 25-04-2019, journal publicateur : L'echo de l'Ouest du : 24-05-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/12/1978
Description
Historique des observations depuis le 29/12/1978 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SE- MAINE. FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR DEVAUD RENE A/C DU 01.10.1978 JUSQU'AU 01.10.1980. MOD. DU 18.04.90 : FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR DEVAUD RENE. FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 147 000 F DEVAUD RENE, RCS A 485 771 331(RAD.18.04.90). JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SEMAINE DU 13.04.1990. EXPLOITATION DIRECTE A/C/ DU 27.03.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).