Entreprise : CENTRE PAIN S.A.E. - SIREN 314 667 528
Identité
Dénomination
CENTRE PAIN S.A.E.
SIREN (siège)
314 667 528
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1979
Début d’activité
01/07/1992
Date de fin de la personne morale
03/01/2029
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
43127.83 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA CHARITE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARNIS JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
VOLUT JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
LEVET
Nom, Prénom(s)
CORDONNIER ETIENNE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
VITRAY
Dénomination
K.P.M.G. FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Dénomination
SODIF
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BOURGES
Dénomination
TRANSAGRA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BOURGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
31466752800124
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DE LA CHARITE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
31466752800082
Code APE
158A
Adresse
86 RUE DE PARIS
03000 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
31466752800116
Code APE
158A
Adresse
RTE
18310 , GRACAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ORME DU BEUGNON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
31466752800108
Code APE
158A
Adresse
SAINT-COSME
37520 , LA RICHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
31466752800132
Code APE
158A
Adresse
1 RUE PIERRE MAITRE
37270 , MONTLOUIS-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/1991
Siret
31466752800090
Enseigne
PANIB SA
Code APE
158A
Adresse
38 AV DE LYON
63430 , PONT-DU-CHATEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE MORTAIX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
31466752800140
Code APE
158A
Adresse
RTE
86460 , AVAILLES-LIMOUZINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1565
Date d'ajout
12/05/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12 MARS 1997 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES DIT QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS SERA REPORTEE AU 9 AVRIL 1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4105
Date d'ajout
19/11/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1996 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES PRONONCE L'EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FTT ORDONNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES DU 28 MAI 1996 AUX SOCIETES : -SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA FARINE - SODIF -LA VIENNOISE -SOCIETE FINANCIERE ALIMENTAIRE - SOFIALI -CENTRE PAIN SAE -PANILOIRE -MONTLOUISIENNE DE PANIFICATION - SOMOPAIN FIXE PROVISOIREMENT AU 9 OCTOBRE 1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DESIGNE MAITRE LEBOSSE-PELUCHONNEAU, DEMEURANT A PARIS 7EME 47 BIS AVENUE BOSQUET EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DESIGNE MAITRE JEAN-JACQUES BLIN, DEMEURANT A NEVERS 48 AVENUE COLBERT - BP 125 - 58005 NEVERS CEDEX EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
937
Date d'ajout
07/03/1991
Description
MODIFICATION 937 du 7 MARS 1991 : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE du 2 6 OCTOBRE 1990 : -Non dissolution anticipée de la sté nonobstan t une perte supérieure à la moitié du capital social. DEPOT CCI 14 FEVRIER 1991. DEPOT GREFFE 7 MARS 1991
Numéro d'observation
893
Date d'ajout
13/04/1981
Description
MODIFICATION 893 du 13 AVRIL 1981 : A.G.E. du 26 SEPTEMBRE 1980 : -Décision de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la sté en application de l'article 68 de la loi du 24 JUILLET 1966 . DEPOT 10 AVRIL 1981. COURRIER FRANCAIS 28 FEVRIER 1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 282 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 43 127.83 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).